易炼红
陈润儿
原标题:易炼红兼任长沙市委书记 陈润儿不再兼任(图|简历)
中国经济网长沙5月9日综合报道 5月9日上午,中共长沙市委召开全市领导干部会议,省委常委、组织部部长郭开朗代表中共湖南省委宣布中共长沙市委主要领导同志职务调整的决定:经省委研究同意,易炼红同志任中共长沙市委委员、常委、书记,免去其省委秘书长、省直属机关工作委员会书记职务;免去陈润儿同志长沙市委书记、常委、委员职务。
据中国经济网党政领导人物库资料显示,陈润儿已在今年4月调任黑龙江省委副书记。
易炼红简历
易炼红,男,汉族,1959年9月出生,湖南涟源人,研究生学历,经济学硕士学位,教授。1976年8月参加工作,1985年6月入党。
1978年10月至1982年7月,在湖南师范学院经济系学习;
1982年7月至1984年9月,在邵阳基础大学任教;
1984年9月至1987年7月,在陕西师范大学经济系攻读经济学专业硕士研究生;
1987年7月,毕业分配到中共湖南省委党校工作,曾在经济学教研室任教,后担任科技教研室副主任;
1990年1月至12月,在株洲化工厂挂职,任企业管理办主任助理;
1992年2月至1994年元月,在沅陵县挂职,任副县长;
1994年9月,任中共湖南省委党校校长助理;
1995年9月,任中共湖南省委党校副校长;
2000年7月,任中共湖南省委党校常务副校长(正厅级);
2003年8月,省委党校与湖南行政学院合并,易炼红同志任常务副校(院)长
2004年5月,中共岳阳市委委员、常委、书记;
2011年11月,中共湖南省委常委、岳阳市委书记;
2011年12月,中共湖南省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记;
2013年5月,中共湖南省委常委、长沙市委书记。
陈润儿简历
陈润儿,男,汉族,1957年10月出生,湖南茶陵人,中央党校研究生学历。1975年9月参加工作,1975年12月入党。
1975.09——1976.11湖南省茶陵县思聪公社秘书
1976.11——1977.12湖南省茶陵县商业局职工
1977.12——1981.01湖南省茶陵县委办公室干事
1981.01——1983.09湖南省茶陵县马江公社(乡)党委书记
1983.09——1985.07湖南农学院农业干部培训部农学专业学习
1985.07——1987.04湖南省茶陵县委常委、副县长
1987.04——1990.09湖南省茶陵县委副书记、县长
1990.09——1992.09湖南省茶陵县委书记
1992.09——1994.09湖南省郴州地委委员、郴州市(县级)委书记(其间:1993.09——1994.07中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1994.09——1995.04湖南省郴州地委副书记
1995.04——1997.08湖南省郴州市(地级)委副书记(1993.09——1996.01中央党校研究生院在职研究生班经济管理专业学习)
1997.08——1998.02湖南省娄底地委副书记、行署副专员
1998.02——1998.12湖南省娄底地委副书记、行署专员
1998.12——2000.04湖南省地质矿产厅副厅长、党组副书记
2000.04——2001.01湖南省湘潭市委副书记、代市长
2001.01——2003.02湖南省湘潭市委副书记、市长
2003.02——2006.11湖南省湘潭市委书记
2006.11——2013.04湖南省委常委、长沙市委书记
2013年4月,任黑龙江省委副书记。
十七届、十八届中央候补委员。